Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: IZLAND ApS. (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2019-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 110, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Direktion: Baldvin Björnsson (direktør) (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-27 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Legale ejere: INART HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Navne: VULCANO 2008 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Reelle ejere: Baldvin Björnsson (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Stiftere: Dorte Karin Povlsen (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 110, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 110, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-15 tilføjes Direktion: Baldvin Björnsson (direktør) (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2016-07-15 fjernes Direktion: Dorte Karin Povlsen (direktion) (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2014-09-22 tilføjes Legale ejere: INART HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2014-09-21 fjernes Legale ejere: Dorte Karin Povlsen (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2014-09-22 tilføjes Reelle ejere: Baldvin Björnsson (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2013-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2013-12-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-09 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BUCH&NØRGAARD (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 110, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2009-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 6, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiering. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2009-09-07 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BUCH&NØRGAARD (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2009-09-07 tilføjes Vedtægter: 2009-09-07 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2009-08-07 fjernes Revisor: IH Revision Statsaut. Revisionsvirksomhed v/Ina Hørby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 6, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-27 tilføjes Direktion: Dorte Karin Povlsen (direktion) (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2008-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2008-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-27 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2008-01-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2008-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2008-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2008-01-27 tilføjes Legale ejere: Dorte Karin Povlsen (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2008-01-27 tilføjes Navne: VULCANO 2008 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2008-01-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2008-01-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2008-01-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-27 tilføjes Revisor: IH Revision Statsaut. Revisionsvirksomhed v/Ina Hørby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-27 tilføjes Stiftere: Dorte Karin Povlsen (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2008-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2008-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-08)