Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Torpenvej 25, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-16 fjernes Navne: EU HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Stiftere: Espen Uldal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-30 fjernes Direktion: Espen Uldal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 tilføjes Vedtægter: 2013-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torpenvej 25, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 23, st. tv., 1400 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-25 tilføjes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-25 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 23, st. tv., 1400 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-25 tilføjes Direktion: Espen Uldal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Navne: EU HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Stiftere: Espen Uldal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)