Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: JT SERVICE ApS. (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglrisvej 26, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-04 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-30 fjernes Legale ejere: Jes Tikjøb (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-30 fjernes Navne: TIKJØB HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-30 fjernes Stiftere: Jes Tikjøb (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2017-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2017-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Direktion: Jes Tikjøb (direktion) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-24 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2011-05-24 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier samt formueinvestering. (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-23 tilføjes Navne: TIKJØB HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-22 fjernes Navne: JT SERVICE ApS (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2008-01-04 tilføjes Navne: JT SERVICE ApS (offentliggjort 2008-01-22)
Den 2008-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2008-01-23 tilføjes Vedtægter: 2008-01-23 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglrisvej 26, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-04 tilføjes Direktion: Jes Tikjøb (direktion) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2008-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-04 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-04 tilføjes Legale ejere: Jes Tikjøb (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-04 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Stiftere: Jes Tikjøb (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2008-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)