Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelgade 11, 8900 Randers C (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-18 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: post@hov-randers.dk (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Legale ejere: RENÉ AXELSEN HOLDING ApS, ANJA RISHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Navne: Driftsselskabet af 01.04.2008 ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Stiftere: Rene Axelsen, Anja Rishøj Axelsen (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-31 fjernes Direktion: Anja Rishøj Axelsen (direktion) (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: REVISION RY & HAMMEL GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Navne: Driftsselskabet af 01.04.2008 ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-03-10 fjernes Navne: HEREFORD OG VALHALLA ApS (offentliggjort 2016-03-12)
Den 2016-03-11 tilføjes Vedtægter: 2016-03-11 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-25 tilføjes Revisor: REVISION RY & HAMMEL GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2015-09-25 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-12)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-12)
Den 2015-05-28 fjernes Revisor: DANSK REVISION MARIAGERFJORD, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: post@hov-randers.dk (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-12-18 fjernes Kontaktoplysninger: jost@hov-randers.dk (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2009-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelgade 11, 8900 Randers C (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2009-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordgade 3, 1. tv., 8930 Randers NØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-18 tilføjes Revisor: DANSK REVISION MARIAGERFJORD, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2009-03-18 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-11 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2008-08-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jost@hov-randers.dk (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: RENÉ AXELSEN HOLDING ApS, ANJA RISHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2008-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordgade 3, 1. tv., 8930 Randers NØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-18 tilføjes Direktion: Anja Rishøj Axelsen (direktion) (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2008-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2008-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2008-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-18 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2008-01-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2008-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2008-01-18 tilføjes Navne: HEREFORD OG VALHALLA ApS (offentliggjort 2016-03-12)
Den 2008-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2008-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2008-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2008-01-18 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Stiftere: Rene Axelsen, Anja Rishøj Axelsen (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2008-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2008-01-18 tilføjes Vedtægter: 2008-01-18 (offentliggjort 2016-03-12)
Den 2008-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2008-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-02)