Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Revisor | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 160, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Bestyrelse: Morten Breum Søberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Bibranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Direktion: Kjeld Breum Søberg (direktør) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-18 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Kontaktoplysninger: kis@soeberg.dk (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Legale ejere: Søberg Energiservice A/S (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Navne: LYGAS+ A/S (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Reelle ejere: Kjeld Breum Søberg (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Stiftere: Søberg Energiservice A/S (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-08-31 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Breum Søberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-08-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Windfeld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 fjernes Bestyrelse: Kjeld Breum Søberg (formand) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-31 tilføjes Direktion: Kjeld Breum Søberg (direktør) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-08-31 fjernes Direktion: Henrik Windfeld (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-06-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-06-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-17 tilføjes Bestyrelse: Morten Breum Søberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-10-15 fjernes Bestyrelse: Kent Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 fjernes Reelle ejere: Kent Nielsen (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 tilføjes Bestyrelse: Kent Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2019-06-14 fjernes Bestyrelse: Max Hugo Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Breum Søberg (formand) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2018-10-01 fjernes Bestyrelse: Leif Kjeldahl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Henrik Windfeld (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2018-10-01 fjernes Direktion: Kjeld Breum Søberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Kent Nielsen, Kjeld Breum Søberg (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2018-10-01 fjernes Reelle ejere: Leif Kjeldahl (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-09-30 fjernes Bestyrelse: Kjeld Breum Søberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-30 fjernes Reelle ejere: Kjeld Breum Søberg (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Breum Søberg, Leif Kjeldahl (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 160, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2016-09-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2016-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-01 tilføjes Bibranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2014-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2014-02-28 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2014-02-28 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2013-05-01 tilføjes Bestyrelse: Leif Kjeldahl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-01 fjernes Bestyrelse: Simon Uldall (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-24 tilføjes Bestyrelse: Simon Uldall (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-24 tilføjes Direktion: Kjeld Breum Søberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-24 fjernes Direktion: Simon Uldall (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2011-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Valnæsvej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Direktion: Simon Uldall (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-16 fjernes Direktion: Kjeld Breum Søberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-16 fjernes Bestyrelse: Bjarne Matthiesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2009-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve gasservicevirksomhed samt anden hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2009-10-13 tilføjes Navne: LYGAS+ A/S (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2009-10-12 fjernes Navne: LYGAS A/S (offentliggjort 2008-01-21)
Den 2009-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse og af 3 bestyrelsesmedlemmer eller direktionen og bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2009-10-13 tilføjes Vedtægter: 2009-10-13 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kis@soeberg.dk (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valnæsvej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Matthiesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-18 tilføjes Direktion: Kjeld Breum Søberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-18 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Legale ejere: Søberg Energiservice A/S (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Navne: LYGAS A/S (offentliggjort 2008-01-21)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2007-12-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Stiftere: Søberg Energiservice A/S (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-09)