Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelager 7, 8300 Odder (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Direktion: Arno Weyer (direktør) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-19 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-11-03 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Legale ejere: Arno Weyer (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Navne: ARNO WEYER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Reelle ejere: Arno Weyer (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Stiftere: Arno Weyer (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-11-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-11-03 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier samt besidde kapitalinteresser i datterselskaber og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-10-11 tilføjes Vedtægter: 2010-10-11 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2010-10-11 fjernes Revisor: REVISOR TEAMRY REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelager 7, 8300 Odder (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Direktion: Arno Weyer (direktør) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-19 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Legale ejere: Arno Weyer (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Navne: ARNO WEYER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Reelle ejere: Arno Weyer (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Revisor: REVISOR TEAMRY REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Stiftere: Arno Weyer (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)