Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2014-08-22 sletter virksomheden Ejerskaber: BOST CONSULTING ApS. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS HABRO KOMPLEMENTAR-28. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HABRO-SHREWSBURY. (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HILLERØD II. (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2016-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S HILLERØD II. (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HILLERØD II. (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HILLERØD II. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er It-rådgivning og investering i værdipapirer m.v. og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-31 tilføjes Vedtægter: 2013-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2010-02-09 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrtøjet 3, 9240 Nibe (offentliggjort 2008-06-11)
Den 2008-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 70, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 825.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 70, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 tilføjes Direktion: Steffen Elvej Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Legale ejere: Steffen Elvej Madsen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2007-12-11 tilføjes Navne: ELVEJ MADSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2007-12-11 tilføjes Reelle ejere: Steffen Elvej Madsen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2007-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2007-12-11 tilføjes Stiftere: Steffen Elvej Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2007-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)