Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Skodsborgvej 22, st., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-22 fjernes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-22 fjernes Direktion: Thomas Birkedal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-22 fjernes Navne: BIRKEDAL INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Stiftere: Thomas Birkedal, Jette Birkedal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-08-13)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-08-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Skodsborgvej 22, st., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Direktion: Thomas Birkedal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Navne: BIRKEDAL INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Stiftere: Thomas Birkedal, Jette Birkedal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Vedtægter: 2007-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)