Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2007-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRPO ApS. (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-07-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-07-02 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbækvej 13, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Direktion: Flemming Kongsmark Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er VVS-virksomhed eller anden dermed beslægtet virksomhed, herunder som holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Legale ejere: Flemming Kongsmark Olesen (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2007-11-01 tilføjes Navne: KONGSMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2007-11-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Kongsmark Olesen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2007-11-01 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2007-11-01 tilføjes Stiftere: Flemming Kongsmark Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Vedtægter: 2007-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)