Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hvidhvask | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-08-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSAKTIESELSKABET HELGOLANDSGADE. HOLSTEBRO. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2019-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-14 tilføjes Vedtægter: 2019-05-14 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-14 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-12-20 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølyst Alle 49, 7451 Sunds (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryggen 1, 1. th., 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2013-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryggen 1, 1. th., 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2013-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedegade 17, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2010-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 17, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2010-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 47, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-14 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2010-05-14 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2009-01-29)
Den 2009-01-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2009-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: soren@hardernorgaard.dk (offentliggjort 2009-01-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 47, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-26 tilføjes Direktion: Søren Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Legale ejere: Søren Nørgaard (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2007-11-26 tilføjes Navne: SØREN NØRGAARD HOLDING, KOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2007-11-26 tilføjes Reelle ejere: Søren Nørgaard (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2007-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2007-11-26 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Stiftere: Søren Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Vedtægter: 2007-11-26 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2007-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)