Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølgårdsvej 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-18 fjernes Navne: LARS BENTSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Stiftere: Lars Ulrik Unger Bentsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-04 fjernes Direktion: Lars Ulrik Unger Bentsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølgårdsvej 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Direktion: Lars Ulrik Unger Bentsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Navne: LARS BENTSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Stiftere: Lars Ulrik Unger Bentsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Vedtægter: 2007-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)