Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bodil Ipsens Vej 17, 2500 Valby (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2010-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-23 fjernes Navne: MF CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 fjernes Stiftere: HANDELSSELSKABET AF 2006 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bodil Ipsens Vej 17, 2500 Valby (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2010-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: A.C. Meyers Vænge 11, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2008-10-02)
Den 2009-12-11 fjernes Direktion: Morten Skytt Fajsburg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.C. Meyers Vænge 11, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2008-10-02)
Den 2008-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bodil Ipsens Vej 17, 2500 Valby (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-11-19)
Den 2007-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bodil Ipsens Vej 17, 2500 Valby (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2007-11-12 tilføjes Direktion: Morten Skytt Fajsburg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor ejendomsbranchen samt virksomhed i tilknytning hertil og anden virksomhed efter direktionens anvisning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-11-19)
Den 2007-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Navne: MF CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Stiftere: HANDELSSELSKABET AF 2006 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Vedtægter: 2007-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)