Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Orient Plads 1, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-27 fjernes Navne: ATLAS X HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Stiftere: NORDIC SHIPINVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 fjernes Bestyrelse: Bo Knold Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 fjernes Direktion: Per Leopold Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orient Plads 1, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-20 fjernes Bestyrelse: Kim Holberg Pihl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 tilføjes Bestyrelse: Kim Holberg Pihl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 fjernes Bestyrelse: Kurt Skovlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Atlas Shipping Holding A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Vedtægter: 2008-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 tilføjes Bestyrelse: Kurt Skovlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Direktion: Per Leopold Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Navne: ATLAS X HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Stiftere: NORDIC SHIPINVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)