Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Fredborg Nielsen | 10.01.2010 | 10.01.2010 | direktør |
Antony Ashton | 31.10.2007 | 17.12.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Scharff | 18.04.2017 | formand |
Poul Nielsen | 18.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jan Vester Sørensen | 18.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Lohmann | 18.06.2015 | 18.04.2017 | formand |
Peter Aage Egede Nielsen | 30.06.2012 | 18.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Claus Lillelund | 30.06.2012 | 18.06.2015 | formand |
Flemming Fredborg Nielsen | 10.01.2010 | 30.06.2012 | formand |