Sektion (alle) | |||||||
Navne | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Regnskabs år | Virksomhedsform |
Den 2023-05-26 tilføjes Navne: Initiativgruppen - Sydals (Hørup-Høruphav) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 fjernes Navne: Indkøbsordning Sydals (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mjangvej 44, 6470 Sydals (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverholm 56, 6470 Sydals (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: Anni.solveig@gmail.com (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-15 fjernes Kontaktoplysninger: johansson.inge623@gmail.com (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverholm 56, 6470 Sydals (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2020-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2020-01-02 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: johansson.inge623@gmail.com (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-01-02 tilføjes Navne: Indkøbsordning Sydals (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2020-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2020-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2020-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovhøj 1, 6470 Sydals (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 fjernes Kontaktoplysninger: diederich1schlott@gmail.com (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 fjernes Navne: Indkøbsordning Sydals (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2013-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: diederich1schlott@gmail.com (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Hovedbranche: Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhøj 1, 6470 Sydals (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2007-12-10 tilføjes Navne: Indkøbsordning Sydals (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-12-12)