Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Larsen | 09.01.2008 | 04.05.2010 | adm. dir |
John Brochorst Christensen | 22.10.2007 | 09.01.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Elmann Ingerslev | 25.02.2010 | 30.08.2011 | bestyrelse |
Peder Gunnersen Harboe | 25.02.2010 | 30.08.2011 | formand |
Per Lottenburger Lausen | 04.12.2009 | 30.08.2011 | bestyrelse |
Dorte Brix Nagell | 04.12.2009 | 30.08.2011 | bestyrelse |
Ole Anders Ekman | 22.04.2009 | 04.12.2009 | bestyrelse |
Søren Bruno Jönsson | 16.01.2009 | 30.08.2011 | bestyrelse |
Jørgen Brochorst Christensen | 09.01.2008 | 16.01.2009 | næstformand |
John Brochorst Christensen | 22.10.2007 | 30.08.2011 | bestyrelse |