Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Hvidhvask | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tempelvej 32, 4390 Vipperød (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 fjernes Direktion: Vibeke Monrad Lundsteen (direktion) (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-14 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 fjernes Legale ejere: Vibeke Monrad Lundsteen (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 fjernes Navne: TEMPELGAARDENS KONTORSERVICE ApS (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 fjernes Stiftere: Vibeke Monrad Lundsteen (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-29 fjernes Revisor: HANS HELGE ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2007-12-17)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2007-12-17)
Den 2007-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tempelvej 32, 4390 Vipperød (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Direktion: Vibeke Monrad Lundsteen (direktion) (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med kontorservice for mindre virksomheder. (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-14 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Legale ejere: Vibeke Monrad Lundsteen (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Navne: TEMPELGAARDENS KONTORSERVICE ApS (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Revisor: HANS HELGE ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Stiftere: Vibeke Monrad Lundsteen (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Vedtægter: 2007-08-14 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-16)