Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 15, 1455 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-17 fjernes Navne: TKZ EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 fjernes Stiftere: Thomas Zeuthen Kahlenberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-02 fjernes Direktion: Thomas Zeuthen Kahlenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 15, 1455 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Direktion: Thomas Zeuthen Kahlenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Navne: TKZ EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Stiftere: Thomas Zeuthen Kahlenberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Vedtægter: 2007-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)