Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2007-09-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BO LYSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2015-01-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BL STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 21, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordstensvej 11, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordstensvej 11, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2016-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Hovedgade 9, 3520 Farum (offentliggjort 2016-10-30)
Den 2015-10-28 tilføjes Vedtægter: 2015-10-28 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Hovedgade 9, 3520 Farum (offentliggjort 2016-10-30)
Den 2015-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-10-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2009-02-13 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-13 fjernes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-10-28 tilføjes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-28 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-09-27 tilføjes Direktion: Bo Lysen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive statsautoriseret revisionsvirksomhed, herunder at eje aktier/anparter i statsautoriserede revisionsaktieselskaber eller -anpartsselskaber eller deltage i interessentskaber eller partnerselskaber med det formål at drive statsautoriseret revisionsvirksomhed samt at eje de for driften af sådanne virksomheder nødvendige aktiver, herunder fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Legale ejere: Bo Lysen (offentliggjort 2015-05-17)
Den 2007-09-27 tilføjes Navne: BO LYSEN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2007-09-27 tilføjes Reelle ejere: Bo Lysen (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2007-09-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2007-09-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2007-09-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-09-27 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Stiftere: Bo Lysen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Vedtægter: 2007-09-27 (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2007-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-27)
Den 2007-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)