Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Vedtægter | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-05-16 tilføjes Revisor: BJØRNLAURSEN REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-16 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-16 tilføjes Vedtægter: 2024-05-16 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2010-03-05 sletter virksomheden Ejerskaber: KJAER DATA ApS. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SEASAT A/S. (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 1, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 1, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-06-30 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2023-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-10-01 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2023-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2023-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2023-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2023-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2023-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2023-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2023-06-20 tilføjes Vedtægter: 2023-06-20 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 1, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-01-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2019-09-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-01-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-13 (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-12 tilføjes Direktion: Henrik Nyland Kjær (direktør) (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-12-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Henrik Nyland Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-01-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive IT virksomhed og dermed beslægtet formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2011-03-28 tilføjes Vedtægter: 2011-03-28 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2010-10-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2010-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 5, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-26 tilføjes Direktion: Henrik Nyland Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Legale ejere: Henrik Nyland Kjær (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2007-09-26 tilføjes Navne: KJAER DATA HOLDING ApS (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2007-09-26 tilføjes Reelle ejere: Henrik Nyland Kjær (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2007-09-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2007-09-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2007-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-09-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Stiftere: Henrik Nyland Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2007-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)