Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnolievej 3, 4930 Maribo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-26 fjernes Direktion: Inge Marie Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-26 fjernes Navne: BJERNÆS 26 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Revisor: DAN REVISION NAKSKOV A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Stiftere: PUGERUPGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnolievej 3, 4930 Maribo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjernæsvej 26, 4970 Rødby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjernæsvej 26, 4970 Rødby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-25 tilføjes Direktion: Inge Marie Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i danske og udenlandske selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Navne: BJERNÆS 26 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Revisor: DAN REVISION NAKSKOV A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Stiftere: PUGERUPGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Vedtægter: 2007-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)