Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2007-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: INTERNATIONAL TECHNIQUE. KOLDING A/S. (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2017-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Label ID ApS. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2021-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NicolineBo Holding ApS. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OliverBo Holding ApS. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SebastianBo Holding ApS. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-12 sletter virksomheden Ejerskaber: INTERNATIONAL TECHNIQUE. KOLDING A/S. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INTERNATIONAL TECHNIQUE. KOLDING A/S. (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-11-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med levende dyr (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-11-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-09 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pottehusevej 2, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-14 tilføjes Direktion: John Bo Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og fast ejendom samt anden hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Legale ejere: John Bo Rasmussen (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2007-09-14 tilføjes Navne: JOHN BO HOLDING ApS (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-09-14 tilføjes Reelle ejere: John Bo Rasmussen (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2007-09-14 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-09-14 tilføjes Stiftere: John Bo Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Vedtægter: 2007-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)