Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Boe Allingbjerg | 03.12.2012 | 01.07.2013 | direktion |
Sven Rosenmeyer Paulsen | 03.12.2012 | 01.07.2013 | direktion |
Casper Andrea Stoltze Rasmussen | 23.12.2010 | 03.12.2012 | direktion |
Mogens Poul Zinck | 15.04.2009 | 03.12.2012 | direktion |
Svend Erik Nielsen | 15.04.2009 | 06.04.2010 | direktion |
Søren Michael Damgaard Truelsen | 29.08.2007 | 15.04.2009 | direktion |
Christian Stig Møller | 29.08.2007 | 15.04.2009 | direktion |