Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tine Sommer | 30.09.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Olsson | 31.01.2022 | 30.09.2022 | direktør |
William Kanta | 02.11.2020 | 31.01.2022 | direktør |
Poul Konrad Beck | 09.10.2019 | 02.11.2020 | direktør |
René Birch | 14.05.2019 | 02.11.2020 | direktør |
Jens Kurt Sørensen | 01.12.2008 | 14.05.2019 | adm. dir |
Erik de Fønss | 29.08.2007 | 01.12.2008 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Grosser | 02.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Olsson | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Laursen | 31.01.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Vladimir Buur Bremholm Høet Jakobsen | 30.09.2022 | 02.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tine Sommer | 31.01.2022 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Brichmann | 26.08.2021 | 31.01.2022 | formand |
William Kanta | 02.11.2020 | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Simon Bezzelt Moestrup | 02.11.2020 | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Brichmann | 02.11.2020 | 25.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peder Østergaard | 29.06.2020 | 02.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Biirsdahl | 29.06.2020 | 02.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Bertelsen | 29.06.2020 | 02.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bettina Dahlmann Birch | 11.10.2019 | 29.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
René Birch | 09.10.2019 | 02.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen | 09.10.2019 | 02.11.2020 | formand |
Thomas Bertelsen | 09.10.2019 | 11.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Sørensen | 14.05.2019 | 09.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ole Elmegaard Mortensen | 14.05.2019 | 09.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Poul Konrad Beck | 14.05.2019 | 09.10.2019 | formand |
Torben Fogh Møller | 18.04.2013 | 14.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Aage Deleuran | 08.10.2010 | 14.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bjørn Christensen | 08.10.2010 | 18.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kurt Sørensen | 29.08.2007 | 14.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Hansen | 29.08.2007 | 08.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Erik de Fønss | 29.08.2007 | 08.10.2010 | bestyrelsesmedlem |