Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2010-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2010-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2010-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Brinken 11, 2. th., 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2010-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2010-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2010-08-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2010-08-02 fjernes Navne: KRUSE BYG OG ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2010-08-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2010-08-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2010-08-02 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2010-08-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2010-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2010-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-19 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-01-27 fjernes Direktion: Liiam Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brinken 11, 2. th., 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-19 tilføjes Direktion: Liiam Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-19 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværkervirksomhed, samt at drive handel og industri, handel med fast ejendom for egen regning, finansiering og investering, udlejning af fast ejendom samt handel med immaterielle aktiver (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-10-19 tilføjes Navne: KRUSE BYG OG ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-10-18 fjernes Navne: VICH 9814 ApS (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-10-19 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-10-19 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-10-19 tilføjes Vedtægter: 2007-10-19 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Navne: VICH 9814 ApS (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)