Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ivar Huitfeldts Gade 46, 2., 8200 Århus N (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2014-02-12 fjernes Direktion: Martin Tolstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2014-02-12 fjernes Navne: MARTOL HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2014-02-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Stiftere: Martin Tolstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ivar Huitfeldts Gade 46, 2., 8200 Århus N (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2007-08-09 tilføjes Direktion: Martin Tolstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier og/eller anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Navne: MARTOL HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2007-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Stiftere: Martin Tolstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Vedtægter: 2007-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2007-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)