Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Holch Povlsen | 01.08.2007 | 03.01.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lise Kaae | 02.12.2009 | 03.01.2014 | bestyrelse |
Merete Bech Povlsen | 02.12.2009 | 03.01.2014 | formand |
Anders Holch Povlsen | 01.08.2007 | 03.01.2014 | bestyrelse |
Troels Holch Povlsen | 01.08.2007 | 12.02.2009 | formand |