Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Kvistborg | 03.09.2007 | 17.04.2015 | direktion |
Søren Vidamo Petersen | 16.08.2007 | 03.09.2007 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 19.07.2007 | 16.08.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Kvistborg | 03.09.2007 | 17.04.2015 | bestyrelse |
Jan Jessen Juhler | 03.09.2007 | 17.04.2015 | bestyrelse |
Søren Vidamo Petersen | 03.09.2007 | 17.04.2015 | formand |