Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyshøj Allé 14, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Direktion: Carsten Brink (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Navne: BRINK INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyshøj Allé 14, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 81, 4. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2008-07-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 81, 4. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2008-07-23)
Den 2007-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-31 tilføjes Direktion: Carsten Brink (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, besidde aktier m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Navne: BRINK INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-30 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5950 (offentliggjort 2007-07-10)
Den 2007-07-02 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5950 (offentliggjort 2007-07-10)
Den 2007-07-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Vedtægter: 2007-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)