Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Nørrelund | 16.08.2018 | 25.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henric Niels Erik Hans Steuch | 16.08.2018 | 25.12.2018 | formand |
Henric Niels Erik Hans Steuch | 26.10.2017 | 15.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Nørrelund | 26.10.2017 | 15.08.2018 | formand |
Jakob Mark Thorsen | 01.01.2016 | 25.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ib Dybdahl Christoffersen | 01.10.2014 | 01.01.2016 | bestyrelse |
Peter Henrik Asschenfeldt | 20.05.2014 | 01.10.2014 | bestyrelse |
Lasse Buhl Jørgensen | 30.09.2013 | 20.05.2014 | bestyrelse |
Jesper Nørrelund | 24.04.2013 | 25.10.2017 | bestyrelse |
Henric Niels Erik Hans Steuch | 21.04.2009 | 25.10.2017 | formand |
Thomas Bendixen | 21.04.2009 | 24.04.2013 | bestyrelse |
Ole Jørgen Timm | 18.12.2008 | 30.09.2013 | bestyrelse |
Per Skov Jensen | 10.04.2008 | 21.04.2009 | formand |
Bent Schøn Hansen | 10.04.2008 | 18.12.2008 | bestyrelse |
Jens-Ejner Rønne Pedersen | 26.06.2007 | 10.04.2008 | formand |