Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kaspar Mortensen Mondrup | 01.05.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Udsen Mikkelsen | 01.06.2009 | 30.04.2024 | adm. dir |
Flemming Refshøj | 28.06.2007 | 31.05.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ronni Benjamin Lykkehus | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Ole Sørensen | 01.01.2024 | næstformand |
Heino Frederik Hahn | 25.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Chresten Ravn | 25.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Larsen | 25.01.2022 | formand |
Jesper Bolin | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hagbarth | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tom Michael Larsen | 27.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Ole Sørensen | 25.01.2022 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Eva Birgitte Sommer-Madsen Jørgensen | 25.01.2022 | 31.12.2023 | næstformand |
Carsten Fini Holse Olsen | 01.01.2018 | 25.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Seiding Larsen | 01.01.2018 | 25.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Johansen | 01.01.2018 | 25.01.2022 | formand |
Thomas Jess Jørgensen | 01.01.2018 | 25.01.2022 | suppleant |
Carsten Sejer Bech | 01.01.2018 | 25.01.2022 | suppleant |
Heino Frederik Hahn | 01.01.2018 | 24.01.2022 | næstformand |
Jens Chresten Ravn | 01.01.2018 | 24.01.2022 | suppleant |
Karen Jensen | 01.10.2014 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Bo Blücher | 27.01.2014 | 25.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Elo Hansen | 27.01.2014 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Johansen | 27.01.2014 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Ejner Christfort | 27.01.2014 | 31.12.2017 | formand |
Kim Carsten Jensen | 27.01.2014 | 31.12.2017 | suppleant |
Flemming Hvitfeld Bentzen | 27.01.2014 | 31.12.2017 | suppleant |
Karen Jensen | 27.01.2014 | 01.10.2014 | suppleant |
Henning Sømose Jørgensen | 27.01.2014 | 30.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jens Chresten Ravn | 29.10.2010 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kim Carsten Jensen | 29.10.2010 | 27.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Per Stig Sørensen | 01.01.2010 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Poul Adolf Flink Larsen | 01.01.2010 | 27.01.2014 | formand |
Karen Jensen | 20.10.2008 | 29.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Bent Maigaard | 20.12.2007 | 01.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Møller Kristensen | 14.09.2007 | 25.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Søren Nybo Jakobsen | 14.09.2007 | 01.01.2010 | formand |
John Bro | 28.06.2007 | 20.12.2007 | næstformand |
Steffen Røntorp | 28.06.2007 | 14.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Holmer | 28.06.2007 | 14.09.2007 | formand |