Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET VANGEDE BYGADE 61-65 A/S. (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S I.P. Hansens Vej 16, Uldum. (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Oldenburg Alle 7, st., 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Binavne: MOLS ERHVERV ApS, CONNLA FINANCE ApS, CONLA OIL ApS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-20 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Kontaktoplysninger: mail@connla.dk (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Legale ejere: CONNLA ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Navne: CONNLA PROPERTIES ApS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Stiftere: Karin Lauritzen, Brian Icedor Petersen (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldenburg Alle 7, st., 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2016-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Taastrup Boulevard 53, 1. 19., 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2016-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2016-06-01 fjernes Direktion: Brian Icedor Petersen (direktion) (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2015-07-07 fjernes Direktion: Jørn-Ole Frydenlund (direktion) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2015-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Taastrup Boulevard 53, 1. 19., 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2015-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 72, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-06-27)
Den 2014-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge investeringsprodukter, herunder investeringsejendomme, og energiprojekter. (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2014-09-24 tilføjes Navne: CONNLA PROPERTIES ApS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2014-09-23 fjernes Navne: CONNLA OIL ApS (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2014-09-24 tilføjes Vedtægter: 2014-09-24 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2013-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 72, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-06-27)
Den 2013-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 5, 2., 2620 Albertslund (offentliggjort 2011-12-19)
Den 2013-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@connla.dk (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2012-11-09 tilføjes Direktion: Jørn-Ole Frydenlund (direktion) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2012-11-09 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Jørgensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Navne: CONNLA OIL ApS (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2012-10-31 fjernes Navne: MOLS ERHVERV ApS (offentliggjort 2011-04-20)
Den 2011-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 5, 2., 2620 Albertslund (offentliggjort 2011-12-19)
Den 2011-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 27, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2011-04-20)
Den 2011-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 27, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2011-04-20)
Den 2011-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangede Bygade 98, 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2011-04-20 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2011-04-19 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2010-03-03)
Den 2011-04-12 tilføjes Navne: MOLS ERHVERV ApS (offentliggjort 2011-04-20)
Den 2011-04-11 fjernes Navne: CLEAN ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2009-09-17)
Den 2011-04-12 fjernes Bestyrelse: Brian Icedor Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 fjernes Binavne: CLEANADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2010-03-03)
Den 2010-01-01 tilføjes Legale ejere: CONNLA ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-12-31 fjernes Legale ejere: CONNLA ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2009-09-17 tilføjes Bestyrelse: Brian Icedor Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Navne: CLEAN ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2009-09-17)
Den 2009-09-16 fjernes Navne: THEMIS HOLDING ApS (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2009-08-31 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Jørgensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangede Bygade 98, 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2007-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangede Bygade 96, 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangede Bygade 96, 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 tilføjes Binavne: CLEANADMINISTRATION ApS, MOLS ERHVERV ApS, CONNLA FINANCE ApS, CONLA OIL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Direktion: Brian Icedor Petersen (direktion) (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2007-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2007-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-20 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2007-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2007-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2007-06-20 tilføjes Legale ejere: CONNLA ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2007-06-20 tilføjes Navne: THEMIS HOLDING ApS (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2007-06-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2007-06-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2007-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2007-06-20 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Stiftere: Karin Lauritzen, Brian Icedor Petersen (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2007-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2007-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-14)