Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Heiberg | 05.06.2009 | 03.02.2010 | direktion |
Jørgen Kongskov Olsen | 09.10.2007 | 05.06.2009 | direktion |
Peter Kjelst Sørensen | 27.06.2007 | 09.10.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Heiberg | 05.06.2009 | 03.02.2010 | bestyrelse |
Michelle Jeanette Heiberg | 05.06.2009 | 03.02.2010 | formand |
Jørgen Kongskov Olsen | 05.11.2008 | 05.06.2009 | bestyrelse |
Bruno Månsson | 27.06.2007 | 03.02.2010 | næstformand |
Peter Kjelst Sørensen | 27.06.2007 | 05.11.2008 | bestyrelse |