Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 45, 6051 Almind (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 fjernes Direktion: Margit Grønlund Jessen (direktion) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-25 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 fjernes Legale ejere: STAGEBJERGGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 fjernes Navne: STAGEBJERGGAARD ApS (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 fjernes Stiftere: STAGEBJERGGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-18 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-18 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 45, 6051 Almind (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Direktion: Margit Grønlund Jessen (direktion) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrugsejendom og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-25 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Legale ejere: STAGEBJERGGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Navne: STAGEBJERGGAARD ApS (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Stiftere: STAGEBJERGGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Vedtægter: 2007-05-25 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2007-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-04)