Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2011-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Urbansgade 2, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-19 fjernes Direktion: Klaus Agerup Ohlhoff (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-19 fjernes Navne: KLAUS OHLHOFF TRANSPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Revisor: DANIA REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Stiftere: Klaus Agerup Ohlhoff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-28 tilføjes Revisor: DANIA REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2007-06-07)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Urbansgade 2, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Direktion: Klaus Agerup Ohlhoff (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt hermed beslægted virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2007-06-07)
Den 2007-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Navne: KLAUS OHLHOFF TRANSPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Stiftere: Klaus Agerup Ohlhoff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Vedtægter: 2007-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)