Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2012-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2459 HOLDING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-12 fjernes Direktion: Per Hald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 48, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2010-04-06)
Den 2010-09-01 tilføjes Direktion: Per Hald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Direktion: Søren Espensen Broberg Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 48, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2010-04-06)
Den 2010-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 56, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2008-07-29)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-07-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier og/eller anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 2.625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-18 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2459 HOLDING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-17 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2459 (offentliggjort 2007-05-11)
Den 2008-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-18 tilføjes Vedtægter: 2008-07-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 56, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2008-07-29)
Den 2008-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglesangs Allé 5, 8210 Århus V (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglesangs Allé 5, 8210 Århus V (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-13 tilføjes Direktion: Søren Espensen Broberg Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 fjernes Direktion: Jørgen Herman Melchior (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Direktion: Jørgen Herman Melchior (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2459 (offentliggjort 2007-05-11)
Den 2007-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)