Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 42, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Binavne: CURADAN DANMARK ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Kontaktoplysninger: bjpe@curadan.dk (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Legale ejere: CURADAN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Navne: CURADAN ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Stiftere: CURADAN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-07-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2016-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2016-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 fjernes Direktion: Bjarne Thelin (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 42, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2013-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 4, 4300 Holbæk (offentliggjort 2011-08-03)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, produktion, handel og service af hjælpemidler til brug for sundhedssektoren og lignende brancher samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2011-08-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2011-08-30 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2011-08-30 tilføjes Vedtægter: 2011-08-30 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2011-08-30 fjernes Bestyrelse: Bjarne Thelin (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-30 fjernes Direktion: Bo Bremer Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 4, 4300 Holbæk (offentliggjort 2011-08-03)
Den 2011-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Horseager 14, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2008-02-13)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-01 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 fjernes Revisor: DELOITTE BUSINESS CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: bjpe@curadan.dk (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2008-10-03 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Thelin (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Direktion: Bjarne Thelin (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-02 fjernes Direktion: Mark Chabert Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horseager 14, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2008-02-13)
Den 2008-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågerupvej 58, 4390 Vipperød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 tilføjes Revisor: DELOITTE BUSINESS CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET - AARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug (offentliggjort 2007-07-03)
Den 2007-12-10 fjernes Direktion: Thomas Virklund Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Legale ejere: CURADAN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-06-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug (offentliggjort 2007-07-03)
Den 2007-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågerupvej 58, 4390 Vipperød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Binavne: CURADAN DANMARK ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-05-01 tilføjes Direktion: Thomas Virklund Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-05-01 tilføjes Navne: CURADAN ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-05-01 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET - AARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Stiftere: CURADAN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-11)