Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2012-02-24 sletter virksomheden Ejerskaber: NN.07 ApS. (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-04-14 sletter virksomheden Ejerskaber: NN.07 ApS. (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Chino Holding ApS. (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Chino Holding ApS. (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2017-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Chino Holding II ApS. (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-03-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Chino Holding ApS. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Chino BidCo ApS. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2023-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2023-12-20 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gilleleje Strandvej 33, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacobsmindevej 5, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacobsmindevej 5, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 632, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2018-09-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-06 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 632, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Margrethevej 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrethevej 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2013-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Eremitagevej 1, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2011-10-14)
Den 2011-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eremitagevej 1, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2011-10-14)
Den 2011-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Aurehøjvej 22 a., 2900 Hellerup (offentliggjort 2010-11-01)
Den 2010-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aurehøjvej 22 a., 2900 Hellerup (offentliggjort 2010-11-01)
Den 2010-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 66, 4. tv., 1561 København V (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2010-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er via kapitalandele i andre selskaber at drive investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Vedtægter: 2010-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 66, 4. tv., 1561 København V (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2009-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 32, 3. tv., 1101 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-09-29 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2008-09-29 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 32, 3. tv., 1101 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-24 tilføjes Direktion: Victor Marcus Lindh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 tilføjes Legale ejere: Victor Marcus Lindh (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-04-24 tilføjes Navne: VML07 HOLDING ApS (offentliggjort 2007-05-07)
Den 2007-04-24 tilføjes Reelle ejere: Victor Marcus Lindh (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2007-04-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2007-04-24 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 tilføjes Stiftere: Victor Marcus Lindh (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2007-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-07)
Den 2007-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)