Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | ||||
Dekret | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S VEJLE HOTEL. (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2021-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 1360 København K (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-25 fjernes Navne: KOMPLEMENTAR VEJLE HOTEL ApS (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-06-15 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2021-03-06 Statstidende Dekret
Den 2016-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 1360 København K (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2016-10-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2016-10-04 tilføjes Navne: KOMPLEMENTAR VEJLE HOTEL ApS (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2016-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2016-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2015-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 2., 1360 København K (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-20 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 fjernes Legale ejere: ASTRAL ApS (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 fjernes Navne: KOMPLEMENTAR VEJLE HOTEL ApS (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 fjernes Stiftere: GK EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 fjernes Direktion: Jens Winther (direktion) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 2., 1360 København K (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2012-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hambros Alle 32, 2900 Hellerup (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2011-07-04 tilføjes Direktion: Jens Winther (direktion) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2011-07-04 fjernes Direktion: Hans Henrik Palm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Legale ejere: ASTRAL ApS (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hambros Alle 32, 2900 Hellerup (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Taarbæk Strandvej 138, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2008-08-05)
Den 2008-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar for K/S Vejle Hotel (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2008-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2008-10-14 tilføjes Vedtægter: 2008-10-14 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2008-05-30 tilføjes Direktion: Hans Henrik Palm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Direktion: Henrik Korsholm Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taarbæk Strandvej 138, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2008-08-05)
Den 2008-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 4., 1105 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-12-11 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-12-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Navne: KOMPLEMENTAR VEJLE HOTEL ApS (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2007-12-09 fjernes Navne: KOMPLEMENTAR EMSLAND ApS (offentliggjort 2007-04-25)
Den 2007-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 4., 1105 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-20 tilføjes Direktion: Henrik Korsholm Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2007-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-20 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2007-04-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2007-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2007-04-20 tilføjes Navne: KOMPLEMENTAR EMSLAND ApS (offentliggjort 2007-04-25)
Den 2007-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2007-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2007-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2007-04-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Stiftere: GK EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2007-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2007-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)