Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 159, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-22 fjernes Direktion: Danni Leander Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-22 fjernes Navne: HØJVANG HOLDING, GIVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Stiftere: Danni Leander Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-18 tilføjes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at administrere formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-30 tilføjes Vedtægter: 2008-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 159, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-16 tilføjes Direktion: Danni Leander Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Navne: HØJVANG HOLDING, GIVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Stiftere: Danni Leander Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)