Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Interessenter | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Frank Buch-Andersen (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Søren René Kristiansen (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Frank Buch-Andersen (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Frank Buch-Andersen (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-14 tilføjes Bestyrelse: Lars Bork Dylander (formand) (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 fjernes Bestyrelse: Alan Gulino (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-13 fjernes Bestyrelse: Lars Bork Dylander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Legale ejere: Thomas Black-Petersen (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Alan Gulino (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2015-07-10 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-09 fjernes Kontaktoplysninger: tth@globalinvestment.dk (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2015-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2015-02-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at indkøbe to vindmøller Repower MD77, 1,5 MW, der blev taget i drift medio 2007. Møllerne er beliggende i Windpark Elsdorf i Nordrhein-Westfalen ca. 30 k. vest for Köln. Møllerne har en navhøjde på 61,54 m og er opstillet 80 m over havets overfade. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Vedtægter: 2015-02-13 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-09-29 tilføjes Legale ejere: Alan Gulino (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2013-09-27 tilføjes Legale ejere: Frank Buch-Andersen, Søren René Kristiansen, Jesper Busk, Lars Bork Dylander, Jan Kvolbæk Poulsen, Peter Almdal, Susanne Bork Klussmann, Kim Andersen Sangild (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2013-04-12 fjernes Revisor: CR AF 01.08.2021 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tth@globalinvestment.dk (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2012-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2012-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2011-09-29)
Den 2011-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2011-09-29)
Den 2011-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 1., 1260 København K (offentliggjort 2010-06-15)
Den 2011-05-26 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST ELSDORF ApS (offentliggjort 2013-01-15)
Den 2011-05-25 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST EUROPE ApS (offentliggjort 2008-01-08)
Den 2010-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 1., 1260 København K (offentliggjort 2010-06-15)
Den 2010-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 København V (offentliggjort 2009-07-06)
Den 2010-04-29 tilføjes Bestyrelse: Frank Buch-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-29 fjernes Bestyrelse: Kim Andersen Sangild (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 København V (offentliggjort 2009-07-06)
Den 2009-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-14 tilføjes Bestyrelse: Kim Andersen Sangild (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-14 fjernes Bestyrelse: Tage Thinggaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-16 tilføjes Bestyrelse: Lars Bork Dylander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Egefeld Schimming (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-30 tilføjes Bestyrelse: Alan Gulino (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-30 fjernes Bestyrelse: John Stig Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-08 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-08 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST EUROPE ApS (offentliggjort 2008-01-08)
Den 2008-01-08 tilføjes Navne: K/S VINDINVEST ELSDORF (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-15 tilføjes Bestyrelse: John Stig Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-22 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-11-15 tilføjes Revisor: CR AF 01.08.2021 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)