Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-01 tilføjes Bestyrelse: Esat Ercan Sentürk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2023-12-31 fjernes Bestyrelse: Lars Prier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2023-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-25 tilføjes Bestyrelse: Lars Prier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2022-01-24 fjernes Bestyrelse: Ahmet Turan Akbulut (formand) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Esat Ercan Sentürk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-10-01 fjernes Bestyrelse: Mohammad Omer Ayub (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-01 tilføjes Bestyrelse: Mohammad Omer Ayub (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-01-31 fjernes Bestyrelse: Steffen Mølgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-30 tilføjes Bestyrelse: Steffen Mølgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2018-01-29 fjernes Bestyrelse: Thomas Bak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-01 fjernes Bestyrelse: Conny Annelise Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Ziegler (formand) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-11-01 fjernes Bestyrelse: Mohammad Omer Ayub (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2016-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Mohammad Omer Ayub (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 fjernes Bestyrelse: Michael Ziegler (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kloakforsyningsvirksomhed samt anden dermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 tilføjes Vedtægter: 2013-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-28 tilføjes Bestyrelse: Michael Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-28 fjernes Bestyrelse: Nadeem Farooq (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Bestyrelse: Nadeem Farooq (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 fjernes Bestyrelse: Søren Dejgård Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2008-02-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2007-12-18 tilføjes Bestyrelse: Søren Dejgård Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-18 tilføjes Direktion: Tom Søderhamn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Legale ejere: HØJE-TAASTRUP KOMMUNE (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2007-12-18 tilføjes Navne: HTK KLOAK A/S (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-12-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Stiftere: HTK FORSYNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)