Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2015-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INOVO A/S. (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-11-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-19 tilføjes Vedtægter: 2015-03-19 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-19 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-09 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-06-30 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2012-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsted Kirkevej 28, 8520 Lystrup (offentliggjort 2012-11-21)
Den 2012-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbærhaven 135, 8520 Lystrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbærhaven 135, 8520 Lystrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-01 tilføjes Binavne: COMPELLA ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Lars Bo Norré Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve enhver form for investering i værdipapirer. rådgivning indenfor investering, regnskab og lign. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Legale ejere: Lars Bo Norré Pedersen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2008-10-01 tilføjes Navne: COMPELLA INVEST ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Bo Norré Pedersen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2008-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2008-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2008-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Stiftere: Lars Bo Norré Pedersen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Vedtægter: 2008-10-01 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2008-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)