Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-01 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Navne: KAMIN EMEA ApS (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-14 fjernes Direktion: Richard Douglas Carter (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-11-18 fjernes Direktion: Peter Birger Tøttrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-09 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2013-12-08 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-23 fjernes Direktion: Gerard Martin Collins (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2011-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-12-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-12-08)
Den 2010-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 1. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-12-01)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere markedsførings- og teknisk support samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2010-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Selskabets administrerende direktør, underdirektøren eller af Selskabets samlede direktion. (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2010-06-28 tilføjes Vedtægter: 2010-06-28 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-23 tilføjes Direktion: Richard Douglas Carter (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 1. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2008-12-01)
Den 2008-12-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2008-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-20 tilføjes Direktion: Gerard Martin Collins (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-20 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-20 tilføjes Legale ejere: KaMin LLC (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2008-10-20 tilføjes Navne: KAMIN EMEA ApS (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2008-10-19 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6664 (offentliggjort 2008-10-13)
Den 2008-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-01 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6664 (offentliggjort 2008-10-13)
Den 2008-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)