Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 53, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Direktion: Carsten Nissen (direktør) (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-22 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Legale ejere: Carsten Nissen (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Navne: CALIELNI HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Reelle ejere: Carsten Nissen (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Stiftere: Carsten Nissen (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2010-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FTI - IMEX ApS. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2010-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Inventarland A/S. (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2017-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk-kinesisk Kultur Innovation ApS. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2020-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Inventarland A/S. (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-11-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Invlog ApS. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2023-10-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Inventarland A/S. (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 53, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2022-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 53, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2017-09-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-02-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 53, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2010-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-22 tilføjes Legale ejere: Carsten Nissen (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2009-09-22 tilføjes Reelle ejere: Carsten Nissen (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-22 tilføjes Direktion: Carsten Nissen (direktør) (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt at foretage andre investeringer efter direktionens nærmere beslutning. (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-22 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Navne: CALIELNI HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 tilføjes Stiftere: Carsten Nissen (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Vedtægter: 2008-09-22 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-29)