Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Erholmvej 1, 5560 Aarup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-24 fjernes Direktion: Jesper Mørck Tolstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-24 fjernes Navne: OT VARMETEKNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 fjernes Stiftere: Jimmi Janek Olsen, Jesper Mørck Tolstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 tilføjes Vedtægter: 2013-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erholmvej 1, 5560 Aarup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterled 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-12-05 tilføjes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-05 fjernes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterled 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-08 tilføjes Direktion: Jesper Mørck Tolstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Navne: OT VARMETEKNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Stiftere: Jimmi Janek Olsen, Jesper Mørck Tolstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)