Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skalbjergvej 38, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-05 fjernes Direktion: Jane Geertsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-05 fjernes Navne: G & B HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Stiftere: Jane Geertsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skalbjergvej 38, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-17 tilføjes Direktion: Jane Geertsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i erhvervsdrivende virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Navne: G & B HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Stiftere: Jane Geertsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Vedtægter: 2008-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)