Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Legale ejere | ||||
xbrl | Hovedbranche | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Formål | Revisor | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-01-02 fjernes Direktion: Syed Mahmood Shah (direktør) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-01-02 fjernes Legale ejere: Syed Mahmood Shah (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-01-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-28 tilføjes Direktion: Syed Mahmood Shah (direktør) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2020-12-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2020-12-28 tilføjes Vedtægter: 2020-12-28 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2020-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-03-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-01-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-16 fjernes Direktion: Syed Mahmood Shah (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom og udlejning og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Vedtægter: 2016-11-28 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handle med brugskunst, gaveartikler og tøj generelt. (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2012-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2012-08-01 tilføjes Vedtægter: 2012-08-01 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2012-07-03 fjernes Revisor: SISR-ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjvej 13, 2500 Valby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bustrupgade 9, 1. th., 1737 København V (offentliggjort 2011-01-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Direktion: Syed Mahmood Shah (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-21 fjernes Direktion: Ata-Ur Rehman (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bustrupgade 9, 1. th., 1737 København V (offentliggjort 2011-01-09)
Den 2010-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ægirsgade 6, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2009-10-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Navne: HFF INVEST ApS (offentliggjort 2011-01-09)
Den 2010-11-29 fjernes Navne: HM DISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2008-06-19)
Den 2009-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ægirsgade 6, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2009-10-09)
Den 2009-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bustrupgade 9, 1. th., 1737 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bustrupgade 9, 1. th., 1737 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-07 tilføjes Direktion: Ata-Ur Rehman (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 tilføjes Legale ejere: Syed Mahmood Shah (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2008-04-07 tilføjes Navne: HM DISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2008-06-19)
Den 2008-04-07 tilføjes Reelle ejere: Syed Mahmood Shah (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2008-04-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2008-04-07 tilføjes Revisor: SISR-ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 tilføjes Stiftere: Ata-Ur Rehman (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-19)
Den 2008-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-29)