Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Uhre Buch | 26.02.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Peter Buch | 17.04.2007 | 26.02.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dorrit Vølund Bülow | 15.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Uhre Buch Sommer | 15.01.2024 | formand |
Flemming Uhre Buch | 17.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ragnhild Buch | 17.04.2007 | 15.01.2024 | formand |
Lars Uhre Buch Sommer | 17.04.2007 | 14.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Buch | 17.04.2007 | 26.02.2013 | bestyrelsesmedlem |