Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Søndermark, Claus Henrik Munk, FONZIE ApS (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Claus Bjarnested, Mikkel Andreas Lippmann (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Søndermark (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Henrik Søndermark, Claus Henrik Munk (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Søndermark, Claus Henrik Munk (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Søren Huscher, Agnieszka Charewicz Huscher, Kim Holberg Pihl, Atilla Olesen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Claus Henrik Munk, Henrik Søndermark (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 34, st., 1260 København K (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: digitalpostkasse@habro.dk (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-11 tilføjes Legale ejere: Atilla Olesen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2011-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i kommanditselskabet K/S BARNES COURT (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 tilføjes Vedtægter: 2011-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2010-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-02-15)
Den 2010-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-02-15)
Den 2010-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-06-26 tilføjes Direktion: Henrik Søndermark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 fjernes Direktion: Antony Ashton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Legale ejere: Claus Henrik Munk, Henrik Søndermark, Søren Huscher, Agnieszka Charewicz Huscher, Kim Holberg Pihl, Claus Bjarnested, Mikkel Andreas Lippmann, Peter Normann, Kennet Bjerg-Nielsen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-20 tilføjes Navne: BARNES COURT KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2008-01-05)
Den 2007-11-19 fjernes Navne: SCAN 326 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2007-05-21)
Den 2007-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-30 tilføjes Direktion: Antony Ashton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Navne: SCAN 326 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2007-05-21)
Den 2007-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Stiftere: ESTATUM PROJEKTFORMIDLING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-21)
Den 2007-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)